ちょっと計算

50×0.6 – 20×0.4 = 22
50×0.7 – 30×0.3 = 26 x 12 = 312 x 12 = 3,744 x 100 = 374,400 x 5 = 1,872,000
-30×4 = -120 x 100 = -12,000×5 = -60,000

50×0.5 – 30×0.5 = 10×12 = 120×12 = 1,440×100 = 144,000×5 = 720,000
-30×7 = -210×100 = -21,000×5 = -125,000

カテゴリー: 日記 パーマリンク